ymddiriedolwyr LINGFIELD UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 200264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Hackett | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||||||
Paul Guy Foster Wilkin | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||||||
Rev Ian Peter Whitley | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 | ||||||||||
Susan Stewart Calamassi | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||||
Sally Martin | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||||||
RICHARD MURRAY YOUNG | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|||||||||
GILLIAN MARY WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.