Hanes ariannol NIGHTINGALE HAMMERSON
Rhif yr elusen: 207316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.74m | £16.98m | £15.63m | £19.61m | £23.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.00m | £14.77m | £16.10m | £21.78m | £25.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.48m | £1.32m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £486.00k | £613.00k | £396.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.92m | £5.96m | £3.95m | £3.11m | £3.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.82m | £9.98m | £10.37m | £14.77m | £19.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £765.00k | £489.00k | £334.00k | £381.00k | £793.00k | |
|
Incwm - Arall | £236.00k | £562.00k | £973.00k | £1.35m | £133.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £320.00k | £898.00k | £1.02m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.36m | £13.99m | £15.54m | £21.06m | £24.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £470.00k | £779.00k | £559.00k | £678.00k | £753.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £294.00k | £132.00k | £261.00k | £296.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £142.00k | £160.00k | £170.00k | £147.00k | |
|
Gwariant - Arall | £174.00k | £0 | £0 | £46.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.