Dogfen lywodraethu PEST HOUSES FUND
Rhif yr elusen: 211090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES 12TH JULY 1932, 29TH MAY 1951, 30TH OCTOBER 1963 AND 25TH MAY 1982
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, PUTNEY AS CONSTITUTED ON THE 11TH SEPTEMBER 1860 OR OF THE POOR THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF ST MARY, PUTNEY AS CONSTITUTED ON 11TH SEPTEMBER 1860
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.