Hanes ariannol THE JAMES AND ADA ROBB CHARITY
Rhif yr elusen: 214717
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.54k | £52.04k | £57.74k | £55.31k | £59.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.55k | £47.77k | £48.10k | £64.85k | £44.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.