Hanes ariannol THE TOWN ESTATE (OTHERWISE THE TOWN LAND AND WHITEBREAD ALLOTMENT) KNOWN LOCALLY AS THE WHITEBREAD CHARITY
Rhif yr elusen: 219164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.82k | £29.81k | £38.98k | £40.23k | £35.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.67k | £19.19k | £20.93k | £21.49k | £33.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.