Hanes ariannol ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 220480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £597.81k | £956.45k | £444.13k | £818.16k | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £599.38k | £825.70k | £1.43m | £598.29k | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £227.32k | £505.14k | N/A | £497.97k | £998.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £366.02k | £439.08k | N/A | £0 | £678.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £319.53k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.46k | £12.24k | N/A | £656 | £1.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £161.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.00k | £302.06k | N/A | £312.00k | £811.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £438.95k | £548.92k | N/A | £598.29k | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.38k | £30.29k | N/A | £24.05k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £112.39k | £202.14k | N/A | £164.87k | £156.32k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £160.43k | £276.79k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.