Dogfen lywodraethu BIBURY UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 224307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 7 OCTBER 1898, 14 NOVEMBER 1930, 19 MARCH 1937, 30 JULY 1965 AND 5 MAY 1967 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05 SEP 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR DETAILS SEE SUBSIDIARY SLIPS IN GEOGRAPHICAL INDEX.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF BIBURY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.