ymddiriedolwyr THE DAUBENY ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 227980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Catherine Wilson-Ward | Cadeirydd | 09 June 2020 |
|
|
||||
Alice Jane Smith | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Russell Glenn Willsmer | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Nigel Frank Harrison | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Major Roger Ernest Evans | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||
Rev Oliver Learmont | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
John Lauder | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.