ymddiriedolwyr POUND SQUARE UNITARIAN CHAPEL
Rhif yr elusen: 241959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT KENNETH Goddard | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Stephen Michael Dadson | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Steve Kinsman | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
CHARLES ARGALL | Ymddiriedolwr | 28 May 2011 |
|
|
||||
MRS KATH RYDER | Ymddiriedolwr | 12 April 1994 |
|
|
||||
SUSAN PETTIFER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA MCCARTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.