Hanes ariannol THE CHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 248968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.46m | £15.13m | £14.48m | £14.59m | £14.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.40m | £15.58m | £15.45m | £14.05m | £14.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.81k | £38.24k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.26m | £12.32m | £11.88m | £13.04m | £12.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.55m | £2.10m | £1.81m | £855.00k | £980.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £329.00k | £359.00k | £747.00k | £703.00k | £787.00k | |
|
Incwm - Arall | £321.00k | £357.00k | £52.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.31m | £15.43m | £15.30m | £13.93m | £14.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.00k | £147.00k | £147.00k | £126.00k | £99.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £25.00k | £0 | £88.00k | £70.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £75.00k | £0 | £0 | £75.00k | £349.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £70.00k | £128.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.