ymddiriedolwyr THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Rhif yr elusen: 249355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Drinnan Thom Tannock | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||||||||
Rev Nicholas James Watson Brown | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||||||||
The Rt Revd Stephen David Conway | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||||||||
Rev Julie Donn | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|||||||||||
Revd Canon Dr Martyn Andrew Nicholas Taylor | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|||||||||||
PAUL DAVID BREWSTER | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|||||||||||
Rev Rachel Heskins | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||||||||
Paul Davie | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||||||||
RUTH BREWIN | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||||||||
Susan Barbara Elizabeth Watt | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Georgina Machell | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|||||||||||
The Rt Revd Dr David Eric Court | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||
The Rt Revd Dr Nicholas Alan Chamberlain | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||
Susan Gay Slater | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||
The Venerable Gavin John Kirk | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||
Rev Alyson Christina Buxton | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||||||||
David Cowell | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||||||||
PROFESSOR MURIEL ANITA ROBINSON OBE | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||||||||
Rev Justine Allain Chapman | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|||||||||||
David Thomas Wright | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||||||||
Nigel Bacon | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.