Hanes ariannol NATIONAL CHILDREN'S BUREAU
Rhif yr elusen: 258825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.39m | £20.77m | £16.24m | £12.39m | £10.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.90m | £21.03m | £16.17m | £12.94m | £11.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.46m | £9.20m | £7.10m | £4.40m | £2.46m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.26m | £1.46m | £1.68m | £1.05m | £1.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £75.00k | £175.00k | £163.00k | £209.00k | £237.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.00k | £4.00k | £4.00k | £4.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.26m | £20.56m | £16.07m | £12.18m | £10.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £35.00k | £2.00k | £2.00k | £87.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £16.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.69m | £20.23m | £15.83m | £12.56m | £10.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.00k | £32.00k | £31.00k | £35.00k | £39.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £28.00k | £35.00k | £42.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £203.00k | £769.00k | £305.00k | £349.00k | £744.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.