ymddiriedolwyr AL - MEDINA TRUST
Rhif yr elusen: 261188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziaul Haq | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||||||
Mohammed Saeed | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|
||||||||
FAROOQ SALMAN MURAD | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|||||||||
Ismail Gitay | Ymddiriedolwr | 03 September 2016 |
|
|||||||||
Dr ZAHID ALI PARVEZ | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|||||||||
DR MANAZIR AHSAN | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|||||||||
PROFESSOR KHURSHID AHMAD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.