Hanes ariannol SS GREAT BRITAIN TRUST
Rhif yr elusen: 262158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.40m | £5.31m | £3.31m | £3.70m | £3.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.95m | £6.14m | £4.11m | £4.44m | £4.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £175.00k | £210.00k | £1.04m | £1.39m | £214.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £585.91k | £2.28m | £1.83m | £719.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.02m | £2.01m | £243.15k | £335.74k | £584.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.67m | £2.50m | £646.01k | £1.38m | £2.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £186.05k | £205.74k | £144.57k | £155.32k | £173.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £90.04k | £9.50k | £106.51k | £54.09k | £170.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.76m | £4.00m | £3.31m | £3.65m | £3.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.19m | £117.95k | £198.71k | £190.41k | £200.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.59k | £35.91k | £13.43k | £38.91k | £33.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.88k | £33.89k | £30.93k | £26.48k | £33.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.02m | £601.39k | £599.00k | £782.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.