Dogfen lywodraethu THE BRITISH FRIENDS OF JERUSALEM COLLEGE OF TECHNOLOGY
Rhif yr elusen: 263003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED THE 24TH AUGUST 1971, RESOLUTION DATED THE 21ST JANUARY 1972, SUPPLEMENTAL DEED DATED THE 11TH FEBRUARY 1972, RESOLUTION DATED THE 22ND MARCH 1973 AND RESOLUTION DATED 28TH DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT OF THE CHARITABLE WORK CARRIED ON BY THE INSTITUTION ESTABLISHED AT JERUSALEM IN THE STATE OF ISRAEL AND KNOWN AS THE JERUSALEM COLLEGE OF TECHNOLOGY SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND GENERALLY THE ADVANCEMENT OF CHARITABLE EDUCATION (WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL OR OTHER OPINION) WITHIN THE STATE OF ISRAEL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ISRAEL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.