ymddiriedolwyr THE COMMUNITY OF RECONCILIATION AND FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 265514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulnaar Zafar | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||||
Gavin Richard Houghton Clarke | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Allan Hilton | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||||
NIUL DILLON HATCHER | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||||
Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|||||||
Kala Burke | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||||
JOANNIE ANN ANDREWS JP MA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.