ymddiriedolwyr THE INCORPORATED ASSOCIATION OF ORGANISTS
Rhif yr elusen: 269986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Julian Morris | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|||||||||
Clive Parry Roberts | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||||||
PAUL EVANS | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|||||||||
Miss Rosemary Evans | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|||||||||
Nigel John Holdsworth | Ymddiriedolwr | 20 January 2018 |
|
|
||||||||
DAVID SAINT | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|||||||||
Richard Martin Allen | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|||||||||
JOHN CHRISTOPHER ROBERTSON BALDING | Ymddiriedolwr | 30 July 2014 |
|
|
||||||||
ALAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|||||||||
NIGEL PHILIP JAMES MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PETER JAMES ANTHONY YARDLEY-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.