Hanes ariannol THE PRINCESS OF WALES'S ROYAL REGIMENT AND QUEEN'S REGIMENT MUSEUM MAINTENANCE FUND
Rhif yr elusen: 277008
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.83k | £348.98k | £91.98k | £98.99k | £573.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.94k | £102.91k | £88.40k | £84.73k | £92.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.72k | £26.26k | £22.30k | £23.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £99.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £454.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.60k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £50.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £92.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.