Hanes ariannol LYRIC THEATRE HAMMERSMITH LIMITED
Rhif yr elusen: 278518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.01m | £6.07m | £3.64m | £3.96m | £4.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.18m | £6.93m | £2.90m | £4.89m | £6.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.84m | £1.36m | £2.57m | £1.79m | £1.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £217.21k | £1.78m | £3.40m | £2.18m | £1.78m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.20m | £1.23m | £118.13k | £495.48k | £852.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.38m | £3.06m | £118.06k | £1.28m | £2.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.66k | £7.60k | £2.13k | £2.25k | £28.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.77m | £5.45m | £2.42m | £4.14m | £5.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.41m | £1.48m | £478.33k | £747.87k | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.13k | £18.57k | £18.97k | £29.33k | £36.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.