Hanes ariannol CONTACT A FAMILY
Rhif yr elusen: 284912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.35m | £4.90m | £7.39m | £8.82m | £8.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.08m | £5.00m | £5.79m | £8.92m | £9.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.65m | £2.65m | £2.63m | £2.59m | £2.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £498.43k | £595.14k | £595.14k | £859.38k | £3.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £670.74k | £452.14k | £507.40k | £482.00k | £860.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £303.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.62m | £4.31m | £5.50m | £8.23m | £7.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £861 | £1.58k | £19.57k | £112.66k | £122.45k | |
|
Incwm - Arall | £64.89k | £137.26k | £1.36m | £1.09k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.67m | £4.61m | £5.37m | £8.45m | £8.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £406.24k | £388.36k | £410.84k | £474.20k | £793.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £57.51k | £57.43k | £49.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £598.54k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.