Hanes ariannol LICC LIMITED
Rhif yr elusen: 286102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.52m | £1.64m | £1.45m | £2.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.51m | £1.50m | £1.64m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.33m | £1.31m | £1.54m | £1.34m | £1.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.14k | £39.78k | £2.66k | £11.24k | £31.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £121.92k | £152.94k | £71.01k | £77.92k | £102.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.72k | £24.40k | £22.71k | £23.13k | £27.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £65.82k | £0 | £20.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.41m | £1.45m | £1.54m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.42k | £98.13k | £48.23k | £96.81k | £89.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.72k | £3.92k | £0 | £3.98k | £4.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.