Hanes ariannol CHARITWORTH LIMITED
Rhif yr elusen: 286908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.79m | £1.46m | £2.22m | £2.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.61m | £3.05m | £1.57m | £2.95m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.64k | £16.68k | £19.91k | £25.40k | £50.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.59m | £1.77m | £1.44m | £2.19m | £2.61m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £1.73m | £1.18m | £1.07m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £146.94k | £423.50k | £382.77k | £312.30k | £383.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.50k | £32.66k | £18.34k | £27.43k | £50.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.71m | £1.70m | £1.17m | £1.04m | £1.17m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £145.47k | £422.59k | £382.77k | £312.30k | £383.99k | |
|
Gwariant - Arall | £1.74m | £896.07k | £0 | £1.57m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.