Hanes ariannol WILTSHIRE & SWINDON COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 298936
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.42m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.25k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £556.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £681.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £370.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £26.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.31m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £724.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.