Hanes ariannol THE HELEN ROLL CHARITY
Rhif yr elusen: 299108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.80k | £40.33k | £1.04m | £90.15k | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.24k | £114.42k | £183.55k | £230.04k | £278.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £981.11k | N/A | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £56.76k | N/A | £64.49k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £1.14m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £164.18k | N/A | £256.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £19.36k | N/A | £21.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.20k | N/A | £5.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £159.98k | N/A | £251.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £19.36k | N/A | £21.41k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.