ymddiriedolwyr GILLINGHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN AINSLEY | Cadeirydd |
|
||||||||||
Robert Matthew Gill | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|||||||||
Alan David Buckett | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||||||
Gillian Fairclough | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||||||
Timothy Peter Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||||||
Andrew Mendoza | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||||||
DAVID LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 10 June 2016 |
|
|
||||||||
BARRY SPRASON | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||||||
Dean Malcolm Harding | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ANTHONY CHARLES FAIRCLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ELIZABETH ANNE AINSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Stephen Bernard Rainsbury | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MAUREEN THERESA BILLINGHURST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PAMELA BEATRICE BURNOP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MARION JOAN ISAACS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.