ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE FUND FOR MUSIC
Rhif yr elusen: 1061357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS SUE BAKER | Cadeirydd |
|
||||||
Timothy Peter Softley | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Dr CATRIONA MARSHALL | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Ming Lee Alsop-Lim | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||
Honor Hollis | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
DAVID HADLAND | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH JEAN STOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEWART ATTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.