Hanes ariannol AVENUES EAST
Rhif yr elusen: 1061241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.13m | £6.44m | £6.04m | £6.57m | £7.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10m | £5.59m | £5.96m | £6.43m | £7.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.03m | £5.01m | £5.70m | £6.19m | £6.55m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.00k | N/A | £219.90k | £120.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £829.00k | £4.00k | £9.89k | £720 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.13m | £5.61m | £5.84m | £6.43m | £7.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £195.00k | £120.19k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.10m | £5.59m | £5.96m | £6.43m | £7.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | £9.00k | £7.00k | £4.20k | £10.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £120.19k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.