Hanes ariannol THE TIBET RELIEF FUND OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1061834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £404.31k | £436.44k | £544.32k | £593.93k | £563.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £915.90k | £970.93k | £902.49k | £891.98k | £933.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.06k | £22.15k | £14.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £472.68k | £530.90k | £504.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £31.74k | £31.23k | £29.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £5.63k | £7.28k | £6.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £34.28k | £24.53k | £23.14k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £18.05k | £76.09k | £85.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £606.55k | £747.36k | £794.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £295.94k | £102.52k | £102.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £24.03k | £26.11k | £18.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £325.08k | £239.19k | £382.43k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £9.86k | £0 | £5.01k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £42.10k | £35.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.