ymddiriedolwyr ST PETER'S COLLEGE (OTHERWISE KNOWN AS WESTMINSTER SCHOOL)
Rhif yr elusen: 312728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Batten | Cadeirydd | 27 March 2014 |
|
|||||
Maria Bentley | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Penelope Kirk | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Trevor Bryan Bradley | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Claire Marion Oulton | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Grace Yu | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Basi Akpabio | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Dr Dominic Luckett | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Nabeel Abdul Mohamed Fazal Bhanji | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Jessica Mary Cecil | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|||||
Dr Tristram Julian William Hunt | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|||||
Dr Sarah Ruth Anderson | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|||||
John Edward Balfour Colenutt | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|||||
VERY REVEREND DR DAVID MICHAEL HOYLE | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||
PROFESSOR MARGARET J DALLMAN OBE | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
E M CARTWRIGHT ESQ | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|||||
THE VENERABLE CANON STANTON | Ymddiriedolwr | 05 October 2013 |
|
|||||
RICHARD NEVILLE-ROLFE MA ESQ | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.