Hanes ariannol The Wiener Holocaust Library
Rhif yr elusen: 313015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £781.72k | £1.01m | £2.01m | £1.33m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.11m | £995.85k | £1.20m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £75.00k | £32.56k | £156.29k | £201.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £598.44k | £769.91k | £1.76m | £839.23k | £769.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.03k | £10.03k | £2.74k | £7.91k | £7.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £136.94k | £188.84k | £230.71k | £465.66k | £540.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.31k | £38.70k | £11.04k | £14.94k | £22.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £51.67k | £250 | £13.10k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £951.05k | £1.03m | £929.31k | £1.12m | £1.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £81.49k | £77.69k | £66.55k | £75.61k | £82.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.06k | £37.70k | £35.96k | £23.43k | £34.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.