ymddiriedolwyr THE LLOYD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 314203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Rosemary Thomas | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Niaz Shams Alam | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
David Fitton CMG | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
SARAH BROUGHTON | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
LYNDSEY MARIE KELLY-ABERLE | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
|
||||
VALERIE MARIA SMART | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.