ymddiriedolwyr EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 314286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE CREASY | Cadeirydd | 18 May 2017 |
|
|||||||
Davinder Dosanjh | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|||||||
Alexandra McDonald | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
Jeanette Brady | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
Robert Spencer | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
Suela Aksoy | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||||
David Crowther | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||||
Nick Tesseyman | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||||
Anood Al-Samerai | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|||||||
Janice Miller | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||||
Charlotte Cashman | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.