Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau SECTION OF PROCTOLOGY FUND OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE
Rhif yr elusen: 206219-65
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MINUTES OF MEETINGS 2 DECEMBER 1969, 20 JANUARY 1970, 2 MARCH 1971, 22 OCTOBER 1969 AND 27 JANUARY 1971
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE PERMANENT INCOME FOR PROJECTS CONNECTED WITH THE SECTION OF PROCTOLOGY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 08 Mawrth 1973: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.