ymddiriedolwyr MORNING STAR TRUST
Rhif yr elusen: 328320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verity Thomas | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Peter Mark Adlington | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Walters | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Isabel Maria Varey | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Peter Anthony Adams | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|||||
Tony Ingall | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
DAVID SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 08 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.