Hanes ariannol LORICA TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1066891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.51k | £496.19k | £522.10k | £564.56k | £641.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.73k | £235.19k | £247.48k | £471.87k | £590.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £14.94k | £51.62k | £164.87k | £278.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.00k | £7.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £10.06k | £10.58k | £9.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £1.80k | £2.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £507.61k | £551.23k | £627.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £629 | £951 | £1.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £247.48k | £471.87k | £590.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.13k | £2.19k | £2.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.