Hanes ariannol SHOREDITCH TOWN HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1069617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £936.09k | £1.36m | £788.91k | £963.82k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £953.22k | £1.13m | £752.76k | £1.01m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.00k | £549.77k | £380.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28 | £0 | £0 | £0 | £385 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £820.85k | £1.05m | £208.96k | £487.92k | £844.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £100.66k | £289.23k | £579.52k | £469.22k | £140.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £100 | £793 | £179 | £55 | £2.20k | |
|
Incwm - Arall | £14.45k | £13.29k | £248 | £6.63k | £134.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £909.19k | £1.07m | £724.96k | £988.71k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.03k | £60.93k | £27.80k | £19.01k | £49.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.87k | £9.84k | £0 | £0 | £13.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.