Hanes ariannol GILFACH GOCH COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1070802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (184 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £417.11k | £547.97k | £889.74k | £848.72k | £618.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £523.60k | £547.15k | £761.66k | £945.32k | £773.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £153.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £193.30k | £182.32k | £665.02k | £562.17k | £246.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £47.59k | £60.00k | £7.99k | £46.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £30.00k | £76.10k | £30.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £466.50k | £737.64k | £651.48k | £428.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £30.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.89k | £62.10k | £113.16k | £113.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £167.03k | £761.66k | £945.32k | £773.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.49k | £9.99k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £122.30k | £8.31k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £380.11k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.