ymddiriedolwyr RICHMOND ADVICE AND INFORMATION ON DISABILITY (RAID)
Rhif yr elusen: 1074788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venna Roden | Cadeirydd | 24 March 2020 |
|
|
||||
Cecilia Bernadette Watts | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Irene Dara | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Joanne Atkinson | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Scotty McLeod | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|||||
Claire Newton | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|||||
Ismet Samji | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
David Merkel | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
EDWARD BOAMAH | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
||||
ANDREW CRAIG | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|||||
PAULINE HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.