Hanes ariannol MISS EDITH MARY SAGE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1076849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/05/2019 | 12/05/2020 | 12/05/2021 | 12/05/2022 | 12/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.25k | £17.20k | £13.31k | £16.68k | £18.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.11k | £22.35k | £34.17k | £7.95k | £18.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.