ymddiriedolwyr THE MANSFIELD WOODHOUSE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1083230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER SUTCLIFFE | Cadeirydd | 29 September 2014 |
|
|
||||||||||
Joyce Bosnjak | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||||||
Patricia Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||||||||
Carol Royce | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|||||||||||
JILL USHER | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||||||||
ANN SEWELL | Ymddiriedolwr | 30 September 1982 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.