Hanes ariannol SPARK BLAENYMAES LTD
Rhif yr elusen: 1084123
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.39k | £124.81k | £87.81k | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.79k | £143.60k | £9.75k | £5.34k | £15.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.96k | £76.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.52k | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.