Dogfen lywodraethu FISH NEIGHBOURHOOD CARE
Rhif yr elusen: 1083996
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/05/2000 AS AMENDED ON 14/11/2000 AS AMENDED ON 07/11/2005 AS AMENDED ON 08/06/2011 AS AMENDED ON 16/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES IN PARTICULAR FOR THOSE RESIDENT IN BARNES, MORTLAKE AND EAST SHEEN, AND OF THE INHABITANTS OF SURROUNDING AREAS IN ADJACENT LONDON BOROUGHS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
RICHMOND UPON THAMES AND IN PARTICULAR BARNES MORTLAKE EAST SHEEN AND THE SURROUNDING AREAS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.