ymddiriedolwyr BISHOPSLAND EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1093301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD JOHN DELLAR | Cadeirydd | 08 February 2018 |
|
|||||||||||||||||
Rebecca Steventon | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Craig Menzies | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Rebecca Knott | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Joanna Gregory | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Karin Paynter | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Rebecca van Rooijen | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||||||||||||||
ANDREW NUGEE | Ymddiriedolwr | 27 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.