Hanes ariannol NEW MARSTON LIMITED
Rhif yr elusen: 1092751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.81m | £5.51m | £3.64m | £3.89m | £3.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.27m | £3.39m | £2.99m | £1.61m | £3.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.85m | £1.55m | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.96m | £3.92m | £3.63m | £3.89m | £3.72m | |
|
Incwm - Arall | £4.30k | £41.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.97m | £2.53m | £2.55m | £1.07m | £2.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.30m | £860.50k | £437.30k | £536.51k | £421.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £149.83k | £52.10k | £50.50k | £12.50k | £12.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.80m | £2.47m | £2.50m | £1.06m | £2.69m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.30m | £860.49k | £0 | £0 | £421.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.