Hanes ariannol CARDINAL HUME CENTRE
Rhif yr elusen: 1090836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.14m | £2.89m | £3.46m | £3.43m | £3.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.10m | £3.12m | £3.17m | £3.18m | £3.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £396.00k | N/A | £399.00k | £399.00k | £411.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £424.00k | £18.00k | £42.00k | £13.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.31m | £2.01m | £2.41m | £2.47m | £2.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.00k | £0 | £0 | £6.00k | £20.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £731.00k | £772.00k | £818.00k | £884.00k | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £1.00k | £3.00k | £0 | £6.47k | |
|
Incwm - Arall | £52.00k | £107.00k | £231.00k | £72.00k | £56.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £101.00k | £135.00k | £191.00k | £537.00k | £325.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.59m | £2.61m | £2.68m | £2.67m | £2.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £510.00k | £507.00k | £491.00k | £514.00k | £510.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.00k | £54.00k | £51.00k | £50.00k | £54.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.