Hanes ariannol FIRE FIGHTERS CHARITY
Rhif yr elusen: 1093387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.95m | £9.97m | £8.27m | £9.56m | £9.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.99m | £9.95m | £8.74m | £9.84m | £11.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £653.58k | £793.49k | £1.13m | £66.61k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.67m | £6.59m | £5.57m | £5.82m | £5.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.76m | £2.86m | £2.20m | £3.20m | £3.48m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £168.34k | £145.70k | £137.08k | £130.85k | £130.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £319.79k | £360.32k | £359.59k | £404.06k | £443.72k | |
|
Incwm - Arall | £27.06k | £7.95k | £0 | £5.44k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £890.40k | £812.17k | £567.73k | £1.19m | £843.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.12m | £6.77m | £6.13m | £6.42m | £8.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.87m | £3.19m | £2.61m | £3.42m | £3.78m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.55k | £50.18k | £31.53k | £35.76k | £44.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.00k | £85.00k | £86.40k | £97.34k | £89.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.