ymddiriedolwyr THE BRITISH ALLERGY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1094231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Devlin | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Louise Carter Oldroyd | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Withers | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Dr Oyindamola Stephanie Kayode | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Peter Luis Frampton | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Archna Tharani | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Gary Stiefel | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
ROY DABY | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
LYNNE PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.