Hanes ariannol SWANSEA AND NEATH AUTISTIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1106255
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.86k | £12.93k | £1.72k | £2.07k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.04k | £13.32k | £4.45k | £3.56k | £4.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.