Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF UNITED HATZALAH ISRAEL
Rhif yr elusen: 1101329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £825.90k | £820.59k | £808.40k | £1.67m | £3.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £771.21k | £800.94k | £778.05k | £1.51m | £2.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £825.90k | £820.59k | £808.40k | £1.67m | £2.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £622.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.21k | £562.33k | £572.10k | £1.10m | £2.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £238.62k | £205.95k | £403.27k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £2.10k | £2.10k | £12.78k | £12.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £459.00k | £560.23k | £570.00k | £1.09m | £2.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.