Hanes ariannol MANCHESTER MIND
Rhif yr elusen: 1102058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £2.29m | £2.16m | £2.52m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £2.24m | £2.11m | £2.25m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £754.78k | £799.75k | £996.27k | £1.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £946.57k | £206.46k | £350.51k | £350.51k | £303.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £242.59k | £396.21k | £293.26k | £278.54k | £349.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £93.46k | £57.80k | £46.87k | £74.41k | £125.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £1.84m | £1.82m | £2.16m | £2.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £2.14m | £1.93m | £2.05m | £2.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.87k | £102.22k | £101.26k | £115.89k | £140.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.03k | £10.76k | £2.56k | £7.22k | £10.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £105.50k | £0 | £76.43k | £80.86k | £118.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.